Hanes ariannol SOCIETY FOR RESEARCH INTO HIGHER EDUCATION

Rhif yr elusen: 313850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £856.72k £612.10k £611.87k £609.45k £819.41k
Cyfanswm gwariant £946.70k £637.85k £682.64k £689.42k £674.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £13.00k £15.00k £15.00k £15.00k £15.06k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £831.22k £583.34k £587.34k £582.55k £791.04k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.50k £13.77k £9.53k £11.90k £13.30k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £945.30k £636.67k £682.28k £688.66k £668.70k
Gwariant - Ar godi arian £1.40k £1.18k £351 £765 £5.90k
Gwariant - Llywodraethu £6.40k £6.74k £7.40k £7.54k £8.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £58 £5.60k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0