ST MARY'S WAQF

Rhif yr elusen: 313916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust is to be focused primarily in the Episcopal/Anglican Province of Alexandria but can be used worldwide at the discretion of the trustees, for maintaining and operating educational and training establishments, and assisting other organisations and institutions in advancing education furthering health, relieving poverty, distress and sickness.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Cyfanswm incwm: £55,086
Cyfanswm gwariant: £55,105

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Algeria
  • Djibouti
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Libia
  • Mauritania
  • Somalia
  • Tchad
  • Tunisia
  • Yr Aifft

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Awst 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Right Reverend Anthony James BALL Cadeirydd 18 September 2019
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE EPISCOPAL CHURCH IN EGYPT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev David Longe Ymddiriedolwr 27 November 2024
THE JERUSALEM AND THE MIDDLE EAST CHURCH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE EPISCOPAL CHURCH IN EGYPT
Derbyniwyd: Ar amser
COUNCIL FOR BRITISH RESEARCH IN THE LEVANT
Derbyniwyd: Ar amser
Carol Anne HAWKEY Ymddiriedolwr 22 March 2023
THE JERUSALEM AND THE MIDDLE EAST CHURCH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE EPISCOPAL CHURCH IN EGYPT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Mary Dawkins Ymddiriedolwr 30 November 2022
THE JERUSALEM AND THE MIDDLE EAST CHURCH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE EPISCOPAL CHURCH IN EGYPT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARTERHOUSE WAR MEMORIAL AND TERCENTENARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev YAZID SAID Ymddiriedolwr 23 March 2022
WILLIAM TEMPLE FOUNDATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM AND THE MIDDLE EAST CHURCH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr CLARE AMOS Ymddiriedolwr 16 March 2016
THE JERUSALEM AND THE MIDDLE EAST CHURCH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE EPISCOPAL CHURCH IN EGYPT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN MULLIN CLARK Ymddiriedolwr
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE EPISCOPAL CHURCH IN EGYPT
Derbyniwyd: Ar amser
DIOCESE OF IRAN TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM AND THE MIDDLE EAST CHURCH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL & ALL ANGELS BLACKHEATH PARK SE3
Derbyniwyd: 3 diwrnod yn hwyr
DAVID ALAN WRIGHT OBE Ymddiriedolwr
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE EPISCOPAL CHURCH IN EGYPT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARTHUR BENJAMIN JONES TRAVEL BURSARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM BISHOPRIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE JERUSALEM AND THE EAST MISSION TRUST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £50.23k £51.01k £51.88k £53.94k £55.09k
Cyfanswm gwariant £37.27k £51.69k £52.01k £51.75k £55.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 11 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 11 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 28 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 28 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 25 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 25 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2019 15 Mai 2020 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2019 15 Mai 2020 15 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 HART HOUSE
THE HART
FARNHAM
SURREY
GU9 7HJ
Ffôn:
01252726994