TEL AVIV UNIVERSITY TRUST

Rhif yr elusen: 314179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO PROVIDE FINANCIAL AND MATERIAL ASSISTANCE, AND SUPPORT TO AND FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, ART AND SCIENCE AND OTHER BRANCHES OF LEARNING, (INCLUDING THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS) AT TEL-AVIV UNIVERSITY AND ANY CHARITABLE, NON-PROFIT MAKING EDUCATIONAL INSTITUTION OF ACADEMIC STANDING WITH WHICH THE UNIVERSITY SHALL AT ANY TIME BE AMALGAMATED OR ASSOCIATED AND ANY OTHER SUCH INSTITUTION.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnet
  • Israel

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • TEL-AVIV UNIVERSITY TRUST (Enw blaenorol)
  • THE TEL-AVIV UNIVERSITY TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID ROBERT MELLER Cadeirydd
THE BRITISH FRIENDS OF THE JAFFA INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
THE JEWISH MUSEUM LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
ELLIOT Conway Ymddiriedolwr 25 June 2024
THE LONDON SCHOOL OF JEWISH STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
BENJAMIN NEMENYI Ymddiriedolwr 06 September 2023
Dim ar gofnod
SUSAN COLLER Ymddiriedolwr 13 January 2021
Dim ar gofnod
DANIEL LEWIN Ymddiriedolwr 29 June 2017
Dim ar gofnod
ANTHONY H YADGAROFF Ymddiriedolwr 30 July 2013
Dim ar gofnod
EDWIN WULFSOHN Ymddiriedolwr 01 September 2010
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.99m £2.90m £2.66m £4.38m £4.06m
Cyfanswm gwariant £9.97m £2.67m £2.68m £4.15m £4.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £9.99m £2.90m £2.66m £4.36m £4.06m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £13.80k £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £125.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.95m £2.66m £2.64m £4.12m £4.00m
Gwariant - Ar godi arian £15.15k £5.66k £31.55k £26.61k £93.55k
Gwariant - Llywodraethu £10.00k £10.62k £12.00k £19.94k £21.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau £9.60m £2.36m £2.24m £3.72m £3.64m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Asedau hunan ddefnydd £0 £0 £0 £10.00k £0
Buddsoddiadau tymor hir £0 £5.00k £5.00k £0 £10.00k
Cyfanswm asedau £478.78k £732.69k £695.93k £929.66k £902.93k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £6.00k £33.53k £15.70k £28.13k £33.26k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 02 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 02 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 19 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 19 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 16TH JANUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
(A) ONE-THIRD TO BE APPLIED FOR THE GERDA CHARLES AWARD; AND (B) TWO-THIRDS IS TO BE APPLIED FOR THE GENERAL PURPOSES OF THE CHARITY CALLED THE TEL AVIV UNIVERSITY TRUST LIMITED (314179)
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 14 Mawrth 2002 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Lady Ruth House
Gabriel Mews
LONDON
NW2 2GD
Ffôn:
02074468790