TALL SHIPS YOUTH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Tall Ships Youth Trust is dedicated to the personal development of young people through the crewing of Tall Ships. Its principal activities are to provide opportunities for young people to go to sea on the Trust's ocean going sail training vessels and to promote sail training internationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Cyfanswm incwm:
£1,893,250
Roddion a chymynroddion | £1.10m | |
Weithgareddau elusennol | £781.38k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £7.52k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,847,741
Codi arian | £360.72k | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £360.72k | |
Gwariant elusennol | £1.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £45.51k |
Pobl

21 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
445 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- THE SAIL TRAINING ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Owen Aisher | Cadeirydd | 02 December 2019 |
|
|
||||
Zafar Rushdie | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Martin Layng | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Mary Verghese-Dipple | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Julian Brown | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Andrew James Martyn | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Emma Bradshaw | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Philippe dOrnano | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
Nicholas James Andrews | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Simon Edwards | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £1.35m | £1.30m | £1.75m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94m | £1.31m | £1.53m | £1.76m | £1.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £80.82k | £33.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.38m | £1.19m | £833.47k | £1.16m | £1.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.94k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £757.58k | £87.45k | £425.89k | £586.94k | £781.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.54k | £2.18k | £2.32k | £3.39k | £7.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £70.82k | £33.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £290.82k | £25.56k | £15.67k | £74.85k | £23.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £1.00m | £1.20m | £1.39m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £337.39k | £305.66k | £329.54k | £371.67k | £360.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.66k | £26.90k | £41.64k | £39.32k | £54.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.06k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.40m | £1.29m | £1.16m | £1.89m | £1.75m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £588.23k | £657.51k | £485.44k | £323.27k | £294.57k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£241.84k | -£240.36k | -£178.18k | -£92.60k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.19m | £1.11m | £1.09m | £903.22k | £780.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 10 Ionawr 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 28 Chwefror 2025 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 12TH JUNE 1956 AS AMENDED ON 10TH NOVEMBER 1960 AND 20TH SEPTEMBER 1995 AS AMENDED 4 DECEMBER 2002, 1 AUGUST 2003 & 3 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE TRAINING OF YOUNG MEN AND YOUNG WOMEN OF ALL NATIONALITIES IN SAILING AND SEAMANSHIP PARTICULARLY BY THE USE OF SAIL TRAINING SHIPS AND SEA SCHOOLS; TO PROMOTE AMONG YOUNG PERSONS INTEREST IN TAKING UP SEA-GOING CAREERS WITH PARTICULAR REFERENCE TO SERVICE IN THE ROYAL NAVY AND MERCANTILE MARINE; AND TO MAKE AVAILABLE TO THE PUBLIC A KNOWLEDGE OF UP TO DATE DEVELOPMENTS IN THE SCIENCE OF SEAMANSHIP AND SAILING
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 23 Ebrill 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2A THE HARD
PORTSMOUTH
PO1 3PT
- Ffôn:
- 02392832055
- E-bost:
- info@tallships.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window