THE OLD JOHNIAN CHARITY LIMITED

Rhif yr elusen: 325117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal activity of the Charity is the provision of financial assistance for pupils at The Saint John's School Foundation, Leatherhead, who through the necessitous circumstances of their parents or guardians require help in order to complete their education.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £19,460
Cyfanswm gwariant: £5,618

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Hydref 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew John Lattaney Peake FCA Cadeirydd 05 April 2016
ABINGER HAMMER VILLAGE SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Maurice Airey Ymddiriedolwr 14 March 2022
Dim ar gofnod
Andrew James Roberts Ymddiriedolwr 27 November 2021
Dim ar gofnod
PATRICK SHRUBBS COOTE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PHILIP WEATHERLY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.35k £14.06k £19.02k £16.22k £19.46k
Cyfanswm gwariant £5.98k £12.01k £6.21k £22.05k £5.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 22 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 26 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FARLEY END
SHOPHOUSE LANE
ALBURY
GUILDFORD
GU5 9EQ
Ffôn:
01483202993
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael