Ymddiriedolwyr SYLVIA WRIGHT TRUST
Rhif yr elusen: 326139

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TONY ALLINSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mary Bernadette Barnes | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
FINOLA FOX | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
NATASHA MASCARENHAS | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
VINCENT WILLIAM GIBBONS | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Peter Woodhead | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
MRS SUE WILSON | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
JOHN HOWLEY | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
SUSAN SANDERSON | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|||||
GLENN MILLER | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
ANTHONY CRAVEN GILPIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR GEOFF FULLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.