AFGHAN REFUGEE INFORMATION NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Afghanistan Society (the charity's working name) is an independent, apolitical and non-partisan group, open to all, which aims to showcase the richness of Afghan life and culture. It aims to raise awareness and promote dialogue by arranging and supporting events in the UK that bring together those with an interest in or experience of ongoing development and cultural matters in Afghanistan.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Llundain Fwyaf
- Affganistan
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1986: Cofrestrwyd
- ARIN (Enw gwaith)
- THE AFGHANISTAN SOCIETY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS E WINTER | Cadeirydd |
|
||||||
Heidi Wagner | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Ghulam Rasol Yalaqi | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Mirwais Wardak | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Dr Marissa Virginia Quie | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Kudsia Kaker | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
SHIRAZUDDIN SIDDIQI | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|||||
Leslie Ann Charlotte Knott | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Mark Rainer Bowden | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|||||
MR R ARGUILE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.33k | £1.73k | £2.41k | £574 | £4.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £749 | £2.26k | £1.28k | £3.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 06 Ebrill 2024 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 20 OCTOBER 1986.
Gwrthrychau elusennol
(I) TH RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND THE PROMOTION OF HEALTH AMONGST AFGHAN REFUGEES AND THEIR FAMILIES AND (II) THE PROMOTION OF EDUCATION CONCERNING THE COUNTRY AN PEOPLE OF AFGHANISTAN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 BURSTOCK ROAD
LONDON
SW15 2PW
- Ffôn:
- 02087884554
- E-bost:
- afghanistansociety@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window