CENTRE FOR STUDIES ON INCLUSIVE EDUCATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CSIE works to promote equality and eliminate discrimination in education. Every child or young person, therefore, should feel welcome, visible and respected, regardless of attainment, gender, gender identity, ethnic/cultural background, impairment, or any other perceived or actual difference. Activities include talks, training, consultancy, research and the production of resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,479 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mai 1988: Cofrestrwyd
- C S I E (Enw gwaith)
- CENTRE FOR STUDIES ON INTEGRATION IN EDUCATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa Stobbs | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Sloper | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Dr STUART BURGESS | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||
SUE SANDERS | Ymddiriedolwr | 03 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.93k | £35.08k | £77.88k | £66.27k | £212.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.67k | £59.54k | £76.55k | £62.85k | £191.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £295 | N/A | £26.60k | £28.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 25 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 25 Mehefin 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/05/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/11/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13/01/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND /OR TRAINING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AT RISK OF DISCRIMINATION IN THE UNITED KINGDOM AND ABROAD, BY PROMOTING PUBLIC KNOWLEDGE IN ALL MATTERS CONCERNING INCLUSIVE EDUCATION IN MAINSTREAM PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS, EARLY YEARS SETTINGS, COLLEGES, HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND OTHER EDUCATIONAL SETTINGS. TO DO SO IN WAYS THAT PROMOTE EQUALITY, MINIMISE DISCRIMINATION AND REMOVE BARRIERS TO LEARNING AND PARTICIPATION FOR ALL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IRRESPECTIVE OF ANY DIFFERENCES, FOR EXAMPLE DISCRIMINATION WITH REGARD TO PERCEIVED ABILITY, DISABILITY, SOCIOECONOMIC BACKGROUND, GENDER, GENDER IDENTITY, SEXUAL ORIENTATION, ETHNICITY, RELIGION OR BELIEF.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Park Centre
Daventry Road
Bristol
BS4 1DQ
- Ffôn:
- 01173533150
- E-bost:
- admin@csie.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window