THE EXTRACARE CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide accommodation, an active lifestyle and an independent, safe and secure future for older people in need of a stimulating and supportive environment through the development and operation of a network of inspirational communities in supported housing schemes and retirement villages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£65,957,000
Roddion a chymynroddion | £1.56m | |
Weithgareddau elusennol | £60.61m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.94m | |
Buddsoddiadau | £852.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£83,170,000
Codi arian | £1.16m | |
Weithgareddau elusennol | £79.34m | |
Arall | £2.67m |
£40,065,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,942,173 o 22 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.83m | |
Gwariant elusennol | £79.34m |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.83m | |
Gwariant elusennol | £79.34m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £22.85m |
Pobl

1282 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
2109 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 22 |
£70k i £80k | 9 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
£200k i £250k | 1 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 31 Mai 1988: Cofrestrwyd
- CCHA EXTRA CARE LIMITED (Enw blaenorol)
- EXTRA CARE LIMITED (Enw blaenorol)
- SHERBOURNE EXTRA CARE LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jeffery | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Nicholas Towe | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Gemma De Brito | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Gary Swabel | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Janet Patricia Houlis | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Mark Andrew Richard Chamberlain | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|||||
Kim Wootton | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Richard Byrne | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Ian Hardy | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Nicholas Baldwin | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
Adrian Eggington | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Richard Clarke | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.19m | £41.68m | £47.52m | £53.91m | £65.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.70m | £49.38m | £53.85m | £67.19m | £83.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.09m | £6.35m | £6.12m | £15.47m | £17.94m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £644.00k | £3.58m | £23.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.46m | £630.00k | £1.26m | £1.47m | £1.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.24m | £2.33m | £2.90m | £3.05m | £2.94m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £39.47m | £38.72m | £42.83m | £49.15m | £60.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.00k | £6.00k | £526.00k | £246.00k | £852.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £47.46m | £46.61m | £50.33m | £63.34m | £79.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.24m | £397.00k | £993.00k | £1.09m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £105.00k | £120.00k | £113.00k | £110.00k | £146.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.37m | £2.53m | £2.76m | £2.67m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £178.71m | £126.41m | £124.73m | £131.81m | £135.75m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £650.60m | £744.45m | £767.31m | £812.86m | £851.46m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.71m | £7.27m | £34.29m | £50.17m | £53.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£4.76m | -£9.24m | -£6.77m | -£6.61m | -£6.62m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £585.97m | £603.22m | £636.63m | £676.65m | £699.48m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/12/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/04/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/04/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/02/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/2014 as amended on 13 Nov 2019 as amended on 07 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE TO CARRY ON: (A) THE BUSINESS OF PROVIDING (DIRECTLY OR INDIRECTLY) AND MANAGING THE PROVISION OF: (I) HOUSING, SOCIAL HOUSING AND OTHER ACCOMMODATION (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NURSING HOMES, SHELTERED HOMES, HOSTELS AND CARE HOMES), AND (II) ASSISTANCE TO HELP HOUSE PEOPLE, AND (III) ASSOCIATED FACILITIES AND AMENITIES OR SERVICES, FOR PEOPLE WHO ARE POOR, OR FOR PEOPLE WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, PHYSICAL DISABILITY, MENTAL DISABILITY, LEARNING DISABILITY, MENTAL ILLNESS OR CHRONIC SICKNESS. (B) THE PROVISION OF CARE, WELFARE, MEDICAL, NURSING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES, AND ASSOCIATED FACILITIES AND AMENITIES, FOR PEOPLE WHO ARE POOR, OR FOR PEOPLE WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, PHYSICAL DISABILITY, MENTAL DISABILITY, LEARNING DISABILITY, MENTAL ILLNESS OR CHRONIC SICKNESS. (C) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROMOTION OF HEALTH OF PEOPLE WHO ARE POOR, OR OF PEOPLE WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, PHYSICAL DISABILITY, MENTAL DISABILITY, LEARNING DISABILITY, MENTAL ILLNESS OR CHRONIC SICKNESS. (D) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST ELDERLY PEOPLE. (E) ANY OTHER CHARITABLE OBJECT NOT PROHIBITED FOR A COMPANY REGISTERED WITH THE REGULATOR AS A NON-PROFIT PRIVATE REGISTERED PROVIDER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 HARRY WESTON ROAD
BINLEY BUSINESS PARK
BINLEY
COVENTRY
CV3 2SN
- Ffôn:
- 02476506011
- E-bost:
- privacy@extracare.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window