THE JUNE STEVENS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 327829
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Making of grants out of either capital or income to Charitable organisations for use in connection with their work. The main beneficiaries are Charities working for the beneift of animals, old and young people particularly in the Gloucestershire area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2019

Cyfanswm incwm: £51,244
Cyfanswm gwariant: £10,730

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Chwaraeon/adloniant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 803680 CANINE PARTNERS FOR INDEPENDENCE
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1095050 COMPASSION IN WORLD FARMING INTERNATIONAL
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1053055 MERCY SHIPS - U.K LTD
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 281797 Young Gloucestershire Limited
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 209642 ANIMAL HEALTH TRUST
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 298627 LONGFIELD HOSPICE CARE
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 227523 DOGS TRUST LEGACY
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 216401 THE NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY...
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 299821 CIRENCESTER HOUSING FOR YOUNG PEOPLE
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 209617 THE GUIDE DOGS FOR THE BLIND ASSOCIATION
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1081849 WORLD ANIMAL PROTECTION
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 219279 THE ROYAL BRITISH LEGION
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 220949 THE BRITISH RED CROSS SOCIETY
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 261017 MACMILLAN CANCER SUPPORT
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 210119 ROYAL STAR & GARTER
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1085760 THE BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 216250 BARNARDO'S
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 209603 THE ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 226227 THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE OF BLIND PEOPLE
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 208217 THE PEOPLE'S DISPENSARY FOR SICK ANIMALS
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1061359 WINSTON'S WISH (A GRIEF SUPPORT PROGRAMME FOR CHIL...
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 233574 Animal Action Greece
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 206658 WORLD HORSE WELFARE
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1143118 MIDLANDS AIR AMBULANCE CHARITY
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1128090 THE OUTWARD BOUND TRUST
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 314301 THE GLOUCESTERSHIRE COUNTY PLAYING FIELDS ASSOCIAT...
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 233179 COUNCIL FOR THE PROTECTION OF RURAL ENGLAND
  • 22 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 214779 THE SALVATION ARMY
  • 15 Mehefin 1988: Cofrestrwyd
  • 22 Gorffennaf 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019
Cyfanswm Incwm Gros £19.88k £18.40k £23.80k £18.31k £51.24k
Cyfanswm gwariant £33.12k £26.23k £27.10k £22.58k £10.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2019 27 Mai 2020 112 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2019 27 Mai 2020 112 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2018 01 Chwefror 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2017 22 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2017 Not Required