THE SION COMMUNITY FOR EVANGELISM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The furtherance and advancement of the Christian religion, as held by the Roman Catholic church (in particular, but not exclusively, by preaching and teaching). This is done through organising formal talks and seminars, missions within parishes and primary schools, youth camps, conferences and special youth missions. Our conference facilities are used to train members and others.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
49 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Jersey
- Yr Alban
Llywodraethu
- 31 Hydref 1988: Cofrestrwyd
- SION COMMUNITY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER BROOKES | Cadeirydd | 24 January 2007 |
|
|
||||
Rev Michael John Hall | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Susan Clare Walsh | Ymddiriedolwr | 29 September 2024 |
|
|||||
Marian Long | Ymddiriedolwr | 07 June 2020 |
|
|
||||
MICHELLE MARY MORAN | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
||||
Nicholas D Wells | Ymddiriedolwr | 29 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £284.23k | £278.02k | £243.01k | £246.59k | £272.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.94k | £209.14k | £203.77k | £224.99k | £270.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £52.04k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 17/10/1988 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12/12/2001 AS AMENDED BY ORDER DATED 29/09/2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22/08/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15/01/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE FURTHERANCE AND ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION WITHIN THE METHOD AND TEACHING OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH BY IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) PREACHING AND TEACHING AND FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH SHALL PROMOTE THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sion Catholic Community
Sawyers Hall Lane
BRENTWOOD
CM15 9BX
- Ffôn:
- 01277215011
- E-bost:
- admin@sioncommunity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window