THE JEWISH CENTRE FOR SPECIAL EDUCATION (LIMUDEI HASHEM) TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support a Special Needs school in Israel
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Israel
Llywodraethu
- 06 Ionawr 1989: Cofrestrwyd
- THE JEWISH CENTER FOR SPECIAL EDUCATION ("LIMUDEI HASHEM") TRUST (Enw blaenorol)
- THE JEWISH CENTRE FOR SPECIAL EDUCATION ("LIMUDEI HASHEM") TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ROCHELLE BRENIG | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||
MICHAEL LEBRETT | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57k | £2.00k | £1.00k | £500 | £600 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.62k | £1.52k | £0 | £120 | £1.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 19TH DECEMBER 1988
Gwrthrychau elusennol
UPON TRUST TO PLAY OR APPLY THE WHOLE OF THE INCOME AND CAPITAL OF THE TRUST FUND IN SUCH MANNER AS THEY SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE TO OR TOWARDS OR IN FURTHERANCE OF SUCH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING PURPOSES: (I) FOR THE MAINTENANCE, MANAGEMENT, CONDUCT AND ADMINISTRATION OF THE SCHOOL OR ANY OTHER SCHOOLS OR SIMILAR EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS CATERING FOR THE EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; (II) FOR THE ADVANCEMENT AND FURTHERANCE OF THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND (III) FOR THE ADVANCEMENT AND FURTHERANCE OF THE EDUCATION (INCLUDING RELIGIOUS EDUCATION) OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GENERALLY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRENTMEAD HOUSE
BRITANNIA RD
LONDON
N12 9RU
- Ffôn:
- 02084466767
- E-bost:
- lfinnco@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window