FIST FAST FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants to company employees needing medical treatment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1085951 HELEN & DOUGLAS HOUSE
- 12 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 261017 MACMILLAN CANCER SUPPORT
- 12 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 226227 THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE OF BLIND PEOPLE
- 12 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1049103 THE LIVING PAINTINGS TRUST
- 25 Gorffennaf 1989: Cofrestrwyd
- 12 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1 | £1 | £1 | £7 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 30 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 FEBRUARY 1989
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE INCOME OF THE TRUST FUND AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL FOR THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ANY OF THE BENEFICIARIES WHO ARE IN NEED OR WHO ARE SUFFERING HARDSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window