LONDON CATALYST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To act as a catalyst through a programme of grant making, to include:- (1) providing grants to agencies best placed to distribute one-off grants to people in need; and (2) projects tackling unmet health needs and the affects of poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
- METROPOLITAN HOSPITAL - SUNDAY FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Naureen Bhatti | Cadeirydd | 07 December 2023 |
|
|||||
Catherine Jane Hill | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Anna Grey | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Andriy Voshchevskyy | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Matthew Ross Wildlake Wilson | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Rebecca Rittner | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Rev Simon Lloyd Cuff | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|||||
Dela Glevey | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Alice Groux | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Nicholas Durack | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
DANNY DALY | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Emma Whitby | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £328.73k | £229.42k | £252.83k | £282.71k | £339.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £435.00k | £436.65k | £429.73k | £483.79k | £477.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Tachwedd 2020 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 4 NOVEMBER 1997 AND AMENDED 25 JUNE 2009. SPECIAL RESOLUTION PASSED 25 JUNE 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY SICKNESS DISABILITY AND INFIRMITY AMONG PERSONS RESIDENT IN THE AREA BOUNDED BY THE M25 LONDON ORBITAL MOTORWAY OR PERSONS WHO HAVE A REAL AND SUBSTANTIAL CONNECTION WITH SUCH AREA OR ANY PART OF IT, PARTICULARLY, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY SUPPORTING HOSPITALS, HOSPICES, HOMES, MEDICAL SCHOOLS AND OTHER ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR THE AFOREMENTIONED PURPOSES AND BY PROVIDING GRANTS FOR USE BY SOCIAL WORKERS TO ASSISTS INDIVIDUALS.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
London Catalyst
45 Westminster Bridge Road
LONDON
SE1 7JB
- Ffôn:
- 02038284204
- E-bost:
- london.catalyst@peabody.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window