Royal Academy Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Trust is the maintenance, development, advancement and preservation of the Royal Academy of Arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£1,518,840
Roddion a chymynroddion | £209.69k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.31m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,080,869
Codi arian | £203.79k | |
Weithgareddau elusennol | £1.88m | |
Arall | £0 |
£2,722,014 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £203.79k | |
Gwariant elusennol | £1.88m |
Codi arian a Arall Gwariant | £203.79k | |
Gwariant elusennol | £1.88m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.16m |
Pobl

1 Gweithwyr
22 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- ROYAL ACADEMY DEVELOPMENT TRUST (Enw blaenorol)
- THE ROYAL ACADEMY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Kate Maclaine Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Sebastien Mazella di Bosco | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Martin Ephson OBE | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Lisa Reuben | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Bianca Roden | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|||||
Paulo Pereira | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Siobhan Moriarty-MacDonnell | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Sally Tennant | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Katy Wickremesinghe | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Elbert O'Neal Robinson Jr | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Stefan Bollinger | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Peter Rowland Tudor St John | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Lady Ina Sarikhani Weston | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
PESH FRAMJEE | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|||||
ROBERT WILLIAM GUY YERBURGH | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Rebecca Salter PRA | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Batia Ofer | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Aryeh Bourkoff | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Melanie Clore | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|||||
Scott Mead | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Dame Carolyn Julia McCall DBE | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
CLIVE HUMBY | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £951.03k | £2.07m | £1.48m | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59m | £3.26m | £1.20m | £3.85m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £642.84k | £338.80k | £1.17m | £493.17k | £209.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £375.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £618.88k | £612.23k | £899.69k | £988.68k | £1.31m | |
|
Incwm - Arall | £1.44m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500.03k | £287.80k | £598.36k | £425.80k | £6.85k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £2.97m | £1.06m | £3.73m | £1.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £209.05k | £289.76k | £146.65k | £124.59k | £203.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £19.02k | £23.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.38m | £2.97m | £1.06m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £73.11k | £205.15k | £58.49k | £36.37k | £110.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £46.33m | £52.75m | £52.87m | £50.03m | £52.17m | |
|
Cyfanswm asedau | £784.82k | £113.24k | £313.14k | £302.45k | £313.32k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £452.32k | £548.55k | £65.45k | £137.03k | £124.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11 FEBRUARY 1981 AND SCHEME DATED 20TH APRIL 1998. AS AMENDED ON 09 MAR 2016 as amended on 06 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE AND PRESERVATION OF THE ROYAL ACADEMY OF ARTS IN LONDON THROUGH WHICH IN THE WORDS OF ITS INSTRUMENT OF FOUNDATION AND IN ACCORDANCE WITH ITS LAWS AS APPROVED BY THE SOVEREIGN THE ARTS OF DESIGN MAY BE PROMOTED INCLUDING:- (1) THE MAINTENANCE PRESERVATION AND CARE OF ANY BUILDINGS AND POSSESSIONS AT ANY TIME OR FROM TIME TO TIME OCCUPIED OR OWNED BY THE ROYAL ACADEMY OF ARTS AND HELD ON CHARITABLE TRUSTS (2) THE PRESENTATION OF THE ANNUAL EXHIBITION (AS DEFINED IN SECTION VI OF THE LAWS OF THE ROYAL ACADEMY OF ARTS IN LONDON) AND LOAN EXHIBITIONS PREPARED AND MOUNTED FOR THE BENEFIT BOTH OF SCHOLAR AND LAYMAN (3) THE MAINTENANCE AND PRESERVATION OF THE ROYAL ACADEMY SCHOOLS AS A MEANS OF PROVIDING TRAINING IN THE FINE ARTS (4) THE PRESERVATION OF DIPLOMA WORKS AND OF A LIBRARY OF THE ROYAL ACADEMY OF ARTS AS A CENTRE OF REFERENCE FOR THE FINE ARTS (5) THE MAINTENANCE PRESERVATION AND ADVANCEMENT OF SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES AS ARE FROM TIME TO TIME SUPPORTED BY THE ROYAL ACADEMY OF ARTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURLINGTON HOUSE
PICCADILLY
LONDON
W1J 0BD
- Ffôn:
- 02073008017
- E-bost:
- press.office@royalacademy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window