J M DIXON CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity makes grants to organisations in the parish of Mickleton that are involved in the fields of education,literature,arts, science and technology and in the fields of physical education and domestic economy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Chambers | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Karen Smith | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|||||
Robin Charles Coldicott | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RACHEL YATES | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.51k | £27.60k | £22.33k | £23.92k | £25.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.44k | £21.32k | £26.66k | £22.61k | £27.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 26 FEBRUARY 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF THE INHABITANTS FOR THE TIME BEING OF THE ANCIENT ECCLESIASTICAL PARISH OF MICKLETON BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN LITERATURE, THE ARTS, SCIENCE, TECHNOLOGY AND OF PHYSICAL EDUCATION AND DOMESTIC ECONOMICS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) LECTURES AND CLASSES; (2) THE PURCHASE OF BOOKS FOR A PARISH LIBRARY; (3) THE CONTRIBUTION TO THE MAINTENANCE OF ANY INSTITUTION WITHIN THE PARISH HAVING SIMILAR OBJECTS IN WHOLE OR IN PART (WHETHER UNDER THE CONTROL OF THE TRUSTEES OR NOT); (4) THE PURCHASE, REPAIR OR IMPROVEMENT OF THE FURNITURE OR PLANT OF ANY SUCH INSTITUTION; AND (5) ANYTHING INCIDENTAL TO THE ABOVE OBJECT.
Maes buddion
THE INHABITANTS FOR THE TIME BEING OF THE ANCIENT ECCLESIASTICAL PARISH OF MICKLETON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KIFTSGATE COURT
MICKLETON
CHIPPING CAMPDEN
GLOUCESTERSHIRE
GL55 6LN
- Ffôn:
- 01386438777
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window