STAMFORD HOUSING FOR YOUNG PEOPLE (SHYP)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist the relief of homelessness and suffering in Stamford amongst mainly, but not exclusively, young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1162761 STAMFORD FOODBANK
- 01 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1097217 CHRISTIANS AGAINST POVERTY
- 01 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1129379 ALTERNATIVES STAMFORD
- 01 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1123481 Building Resilience In Communities
- 01 Mawrth 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1158271 THE EVERGREEN CARE TRUST
- 14 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- 01 Mawrth 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- SHYP TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.56k | £9.66k | £5.65k | £3.53k | £3.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.18k | £21.85k | £6.70k | £5.12k | £2.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | 14 Awst 2016 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | 08 Gorffennaf 2015 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | 01 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30TH DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST THE RELIEF OF HOMELESSNESS AND SUFFERING IN THE TOWN OF STAMFORD LINCOLNSHIRE AND ITS ENVIRONS AMONGST MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, YOUNG PEOPLE REGARDLESS OF CREED COLOUR OR POLITICAL BELIEF AND TO THAT END ITS AIMS ARE: TO ASSIST WITH THE EDUCATION AND TRAINING OF SUCH PEOPLE IN NEED: TO PROMOTE AND FACILITATE ACCESS FOR PEOPLE IN NEED TO THE PRIVATE SECTOR RENTED ACCOMMODATION: TO PROVIDE HELP AND PRACTICAL OR FINANCIAL SUPPORT TO INDIVIDUALS OR ORGANISATIONS WHO ARE ALREADY OFFERING HELP OR ASSISTANCE TO SUCH PEOPLE IN NEED: TO PROMOTE AND FACILITATE COUNSELLING AND SUPPORT FOR SUCH PEOPLE IN NEED: TO DO ALL SUCH THINGS AS ARE INCIDENTAL TO THE ATTAINMENTS OF THE OBJECTS
Maes buddion
TOWN OF STAMFORD LINCOLNSHIRE AND ITS ENVIRONS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window