Hanes ariannol OCCA House

Rhif yr elusen: 1067314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.79m £2.37m £976.39k £888.55k £1.18m
Cyfanswm gwariant £4.33m £8.33m £1.13m £1.79m £1.74m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.63m £2.12m £908.63k £724.62k £769.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £149.63k £250.00k £66.55k £151.79k £147.25k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.80k £4.03k £1.21k £12.14k £231.62k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £35.96k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £908.63k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.07m £8.10m £1.02m £1.66m £1.67m
Gwariant - Ar godi arian £257.44k £227.19k £109.76k £123.94k £66.27k
Gwariant - Llywodraethu £0 £5.25k £5.77k £6.88k £11.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £11.77k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0