ODIHAM COTTAGE HOSPITAL COMBINED TRUSTS (INCORPORATING THE LEAGUE OF FRIENDS OF OCH) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Odiham Cottage Hospital Charitable Trust provides health and social care the the residents of West Hart and Old Basing, Hampshire. Its services include being the base for the NHS community nursing team and their medical clinics, the Rosefield Day Centre for the elderly, specialist clinics run by St Michaels Hospice and counselling services run by Hart Voluntary Action.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 258638 THE LEAGUE OF FRIENDS OF ODIHAM COTTAGE HOSPITAL
- 18 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
- OCHCT (Enw gwaith)
- OCHRE (Enw gwaith)
- ODIHAM COTTAGE HOSPITAL CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- ODIHAM COTTAGE HOSPITAL REDEVELOPMENT TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jane Ann Worlock | Cadeirydd | 30 May 2019 |
|
|
||||
Claire Mayes | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Dr Chris Hunter | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Julia Rowlandson | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Dr HELENA HEYWOOD | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Graham Deverill | Ymddiriedolwr | 02 June 2016 |
|
|||||
Ian MacDonald | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £264.61k | £175.22k | £216.53k | £266.56k | £274.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.36k | £281.76k | £247.57k | £255.70k | £275.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/03/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/07/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/07/2014 as amended on 22 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS BY A) PURCHASING, OWNING, RUNNING AND MAINTAINING THE ODIHAM COTTAGE HOSPITAL ("OCH"), BURYFIELDS, ODIHAM, HOOK, HAMPSHIRE RG29 1NE B) DEVELOPING OCH AND ANY OTHER PROPERTY FOR THE FOLLOWING PURPOSES C) OCH TO BE PROVIDED AS A BASE FOR THE PROVISION OF MEDICAL AND SOCIAL CARE. SUCH CARE MAY BE PROVIDED BOTH: I) IN OCH THROUGH INPATIENT BEDS, OUTPATIENT CLINICS AND APPOINTMENTS, DAY CARE ACTIVITIES AND COMMUNITY GROUP ACTIVITIES II) IN THE LOCAL COMMUNITY THROUGH ASSOCIATED SERVICES BASED AT OCH D) SUCH CARE TO BE PROVIDED PRIMARILY, BUT NOT LIMITED TO, THE RESIDENTS OF ODIHAM, HOOK, HARTLEY WINTNEY, OLD BASING AND SURROUNDING VILLAGES E) THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT TO MEDICAL AND SOCIAL CARE SERVICES IN THE COMMUNITY
Maes buddion
ODIHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OCH CHARITABLE TRUST
ODIHAM COTTAGE HOSPITAL
BURYFIELDS
ODIHAM
HOOK
RG29 1NE
- Ffôn:
- 01256393603
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window