CLOCKHOUSE COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote the benefits of the inhabitants of the London Borough of Greenwich, especially the Woolwich Riverside LOCAL ward to provide affordable hall and room hire to local groups who service the community and work in partnership with the local authorities and communities on various community development projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £107,200 o 3 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Greenwich
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129049 THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD AND THE RCCG ...
- 16 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ade Adegbenro | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Akilah Jeffers | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Karen Dibben | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
AYO AKINFE | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
RITA LOVETT | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
jean wong | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
carine epardaud | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295.02k | £292.91k | £302.88k | £292.47k | £356.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £325.79k | £252.27k | £317.27k | £325.10k | £344.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £27.00k | £92.00k | N/A | £107.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.50k | £92.50k | £54.51k | £60.56k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Mawrth 2025 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Mawrth 2025 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/01/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 20/2/1999, 8/10/2008 & 20/05/2013
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF GREENWICH AND OF THE LOCAL WARD AND ITS ENVIRONS (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATION IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. 2. TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED THE CENTRE) AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY)
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF GREENWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clockhouse Community Centre
Defiance Walk
Woolwich
LONDON
SE18 5QL
- Ffôn:
- 02088557188
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window