NORTH DEVON AGRICULTURAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1071618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of agriculture and horticulture for the benefit of the public in North Devon and surrounding areas and to support or assist such other charitable institutions or purposes as the company shall from time to time determine

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £230,937
Cyfanswm gwariant: £328,441

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Medi 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • NORTH DEVON SHOW (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK JOHN LEY Cadeirydd
THE BENEVOLENT FUND OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF GROUP SECRETARIES OF THE FARMERS' UNIONS OF ENGLAND AND WALES, NORTHERN IRELAND AND SCOTLAND
Derbyniwyd: Ar amser
Amber Buckpitt Ymddiriedolwr 08 March 2024
Dim ar gofnod
Alice Watson Ymddiriedolwr 08 March 2024
Dim ar gofnod
Charles Boundy Ymddiriedolwr 08 March 2024
Dim ar gofnod
Brenda Savery Ymddiriedolwr 16 June 2022
Dim ar gofnod
Carol Norman Ymddiriedolwr 26 February 2021
Dim ar gofnod
Louise Pyle Ymddiriedolwr 26 February 2020
Dim ar gofnod
Chris Dart Ymddiriedolwr 22 February 2019
Dim ar gofnod
GRANIA TIFFANY PHILLIPS Ymddiriedolwr 20 February 2015
Dim ar gofnod
HENRY GEORGE DART Ymddiriedolwr 12 February 2015
DEVON CATTLE BREEDERS' SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM FERNLEY GEORGE KIVELL Ymddiriedolwr 12 March 2014
Dim ar gofnod
IAN ALLIN Ymddiriedolwr 13 May 2013
Dim ar gofnod
PETER LEY Ymddiriedolwr 13 May 2013
Dim ar gofnod
ELIZABETH QUICK Ymddiriedolwr
MARWOOD COMMUNITY HALL
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID SYDNEY JOHN SNOW Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £306.89k £28.36k £24.20k £322.15k £230.94k
Cyfanswm gwariant £296.35k £77.20k £71.88k £304.91k £328.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 29 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 29 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 22 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 25 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 25 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 27 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

27 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 GEORGE ARCADE
SOUTH MOLTON
DEVON
EX36 3AB
Ffôn:
01769573852