HYNDBURN AND RIBBLE VALLEY COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A local development agency, which exists to promote, develop & support community & voluntary action in Hyndburn & Ribble Valley and surrounding areas Aims are to: Assist the positive development of local groups. Maximise local group involvement in regeneration,health & social welfare initiatives Facilitate liaison between local groups and other organisations Promote co-ordinated effort.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £223,120 o 4 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- HYNDBURN & RIBBLE VALLEY CVS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Rose | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Dawn Hughes | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Rupert Keysell Swarbrick | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Dr Allan Clements | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
JUDITH HELEN ADDISON Miss | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
Zulekha Dala | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.84k | £593.94k | £383.74k | £467.88k | £236.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.90k | £541.37k | £404.02k | £440.85k | £253.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £223.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £79.93k | £187.08k | £434.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £246.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £347.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £59 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £541.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £182.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/03/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICTS OF HYNDBURN AND RIBBLE VALLEY AND SURROUNDING DISTRICTS (HERE IN AFTER CALLED ‘THE AREA OF BENEFIT’) AND, IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS, AND IN FURTHERANCE OF THE SAID PURPOSES, BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE, TO PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION IN THE ACHIEVEMENT OF THE SAME AND TO THAT END TO BRING TOGETHER IN COUNCIL REPRESENTATIVES OF THE VOLUNTARY ORGANISATIONS AND STATUTORY AUTHORITIES WITHIN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
LOCAL GOVERNMENT DISTRICTS OF HYNDBURN AND RIBBLE VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 5
The Chambers
Town Hall Square
Great Harwood
BB6 7DD
- Ffôn:
- 01254888614
- E-bost:
- mail@hrv-cvs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window