Hanes ariannol THE BRITISH DISABLED ANGLING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £198.48k £128.31k £137.81k £206.53k £243.99k
Cyfanswm gwariant £190.67k £141.45k £168.28k £235.59k £276.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A