WESSEX UROLOGY SUPPORT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Patient support. Regular general and social meetings and activities. Some of these are attended by medical companies that manufacture and supply the appliances used by our members. Guest speakers and regular newsletter. Providing patient representation to a number of NHS groups and activities in the Dorset and Central South Coast Cancer Networks and on Peer Review teams in the South of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 February 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Wiltshire
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 08 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1089464 CANCER RESEARCH UK
- 11 Awst 1998: Cofrestrwyd
- 08 Awst 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- WUSG (Enw gwaith)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75k | £1.96k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62k | £328 | £75 | £3.15k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2024 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 241 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 03 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 JULY 1998 AS AMENDED 26 APRIL 2003, 11 OCTOBER 2003 AND 5 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE, ASSIST AND HELP ANY PERSON SUFFERING FROM ANY CONDITION THAT DIRECTLY OR INDIRECTLY AFFECTS THE BLADDER AND IN PARTICULAR THOSE PERSONS WHO HAVE UNDERGONE, OR ARE ABOUT TO UNDERGO UROLOGICAL SURGERY FOR URINARY DIVERSION IN THE AREA OF WILTSHIRE, DORSET, HAMPSHIRE, ISLE OF WIGHT & WEST SUSSEX AND TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE AND THAT OF THOSE WHO CARE FOR THEM.
Maes buddion
WILTSHIRE, DORSET, HAMPSHIRE, ISLE OF WIGHT & WEST SUSSEX.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window