Hanes ariannol ROCHDALE CONNECTIONS TRUST

Rhif yr elusen: 1074736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £507.16k £666.85k £608.56k £755.82k £795.26k
Cyfanswm gwariant £486.71k £555.00k £555.54k £754.45k £854.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £64.47k £60.24k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £69.10k £132.82k £7.94k £301.33k £194.81k
Incwm o roddion a chymynroddion £35.72k £4.83k £6.68k £4.42k £4.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £14.46k £36.25k £71.46k £83.40k £68.80k
Incwm - Weithgareddau elusennol £456.69k £625.62k £522.45k £667.99k £720.21k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £292 £151 £22 £8 £1.53k
Incwm - Arall £0 £0 £7.94k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £486.71k £535.00k £549.65k £750.44k £851.55k
Gwariant - Ar godi arian £0 £20.00k £0 £4.02k £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £5.90k £0 £3.04k