Ymddiriedolwyr THE ARTHUR RANK CENTRE

Rhif yr elusen: 1104300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor David Anthony Child Pink Cadeirydd 18 July 2019
Dim ar gofnod
Rev Nicholas John Read Ymddiriedolwr 12 December 2024
Dim ar gofnod
Rev Stuart John Burgess Ymddiriedolwr 12 December 2024
BIRMINGHAM INTERNATIONAL STUDENT HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
AAGBI FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Bishop Richard Jackson Ymddiriedolwr 20 July 2022
Dim ar gofnod
Judith James Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
BRIDGET DOWN Ymddiriedolwr 26 May 2022
SOUTH WEST YOUTH MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Philip Wagstaff Ymddiriedolwr 26 May 2022
TRUSTEES FOR METHODIST CHURCH PURPOSES
Derbyniwyd: Ar amser
LAURA CLEMENTINA WHITEHEAD
Derbyniwyd: Ar amser
M C A CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Benjamin Aldous Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Richard Teal Ymddiriedolwr 10 January 2022
Dim ar gofnod
George Dunn Ymddiriedolwr 30 April 2019
Dim ar gofnod