CRANLEIGH SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education in accordance with the principles of the Church of England for boys and girls, or boys only.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£35,176,000
Roddion a chymynroddion | £380.00k | |
Weithgareddau elusennol | £32.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.39m | |
Buddsoddiadau | £236.00k | |
Arall | £25.00k |
Cyfanswm gwariant:
£32,038,000
Codi arian | £1.24m | |
Weithgareddau elusennol | £30.80m | |
Arall | £0 |
-£49,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.24m | |
Gwariant elusennol | £30.80m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.14m |
Pobl

348 Gweithwyr
21 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 29 |
£70k i £80k | 10 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 14 Awst 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN JAMES LAJTHA MA FCIB | Cadeirydd |
|
||||||
Musonda Grace Kapotwe | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Samik Mukherjee | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Alison Lye | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Timothy James House | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
FAYE NATALIE FARRANT BA | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
JONATHAN PETER MASKERY | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
KATHARINE JANE SCOTT KERR | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
CHARLES HOWARD SEVERS | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
JEREMY JAMES DE CARTERET TATE | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|||||
JAWDAT KHURSHID KC | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR ROBERT JAMES WILKINS | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
PATRICK SIMON PARKER GOING | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
PETER MALTUS WELLS | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|
||||
SANJAYA GUNAPALA | Ymddiriedolwr | 25 November 2017 |
|
|
||||
David Guy Westcott BA BCL KC | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
JENNY ANNE BROWN MA | Ymddiriedolwr | 18 August 2017 |
|
|
||||
SIMON JOHN WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH BAYLISS BA | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
MELANIE JANE WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ROSALIND MARGARET CHESSER MA MB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.19m | £28.10m | £34.33m | £32.19m | £35.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.02m | £27.20m | £27.03m | £30.16m | £32.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £203.00k | £411.00k | £391.00k | £321.00k | £380.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.75m | £1.81m | £7.15m | £1.37m | £2.39m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.88m | £24.78m | £26.04m | £29.51m | £32.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92.00k | £88.00k | £68.00k | £85.00k | £236.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.26m | £1.01m | £690.00k | £902.00k | £25.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £124.00k | £14.00k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.34m | £25.81m | £25.87m | £28.95m | £30.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.68m | £1.39m | £1.16m | £1.21m | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £131.00k | £294.00k | £159.00k | £171.00k | £229.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.00k | £25.00k | £29.00k | £28.00k | £24.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £61.56m | £59.80m | £58.31m | £57.15m | £56.66m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.65m | £4.91m | £6.77m | £8.46m | £8.79m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.38m | £1.95m | £9.95m | £4.65m | £8.48m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£525.00k | -£2.21m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £28.81m | £26.13m | £26.13m | £19.87m | £20.91m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 19 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 19 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9TH JULY 1998 AS AMENDED BY NEW ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 12 JUNE 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROVIDING, CONDUCTING, GOVERNING, CARRYING ON AND MAINTAINING IN THE UNITED KINGDOM, OR ELSEWHERE, A BOARDING AND/OR DAY SCHOOL OR SCHOOLS FOR BOYS AND/OR GIRLS IN WHICH THE TEACHING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BRERETON SCHOLARSHIP FUND
- CRANLEIGH SCHOOL TRUST
- EDWARD PEEK SCHOLARSHIP FUND
- FRANK COCKBURN SCHOLARSHIP FUND
- LEE-BLAKER ENTRANCE EXHIBITION FUND
- ROY PEARCE MEMORIAL SCHOLARSHIP
- ST NICHOLAS LEAVING EXHIBITION FUND
- ST NICHOLAS SCHOLARSHIP ENDOWMENT FUND
- UTTERTON EXHIBITION FUND
- WHATELEY SIMMONDS SCHOLARSHIPS
- 14 Awst 2001 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CRANLEIGH SCHOOL
HORSESHOE LANE
CRANLEIGH
GU6 8QQ
- Ffôn:
- 01483273666
- E-bost:
- enquiries@cranleigh.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window