TRANSFORMING LIVES FOR GOOD (TLG) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Early Intervention Project - behaviour coaching and mentoring UK wide for 7-11 year olds Make Lunch - providing lunches during school holiday periods for those in Food Poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,467,430
Roddion a chymynroddion | £1.83m | |
Weithgareddau elusennol | £442.84k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.19m | |
Arall | £707 |
Cyfanswm gwariant:
£3,815,025
Codi arian | £390.89k | |
Weithgareddau elusennol | £2.20m | |
Arall | £1.23m |
-£432,583 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.62m | |
Gwariant elusennol | £2.20m |
Pobl

65 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
1696 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1157093 MAKELUNCH
- 25 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1118995 THE CHILDREN'S FOOD TRUST
- 02 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145270 STANSTED FAMILY CHURCH
- 25 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1193598 SERENDIPITY GIVING
- 14 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1168257 GLO ASHFORD CHURCH
- 19 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- CJ'S COFFEE (Enw gwaith)
- CJ'S DINER AND COFFEE HOUSE (Enw gwaith)
- CJ'S TRAINING BASE (Enw gwaith)
- THE LIGHTHOUSE PROJECT (Enw gwaith)
- THE LIGHTHOUSE GROUP UK LTD (Enw blaenorol)
- THE LIGHTHOUSE OUTREACH (Enw blaenorol)
- TLG THE EDUCATION CHARITY (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy James Cooper | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
Simon Benham | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Victoria Fafalios | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
JOHN KIRKBY | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Sheron Delloris Kantor | Ymddiriedolwr | 31 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.29m | £6.03m | £4.58m | £4.75m | £3.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.85m | £5.18m | £5.02m | £4.96m | £3.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.84m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £798.87k | £40.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.55m | £3.26m | £1.84m | £2.34m | £1.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £1.96m | £1.79m | £1.44m | £442.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £767.72k | £819.50k | £943.62k | £964.73k | £1.19m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.94k | £4.60k | £707 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.69m | £4.12m | £3.73m | £3.53m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.16m | £312.57k | £383.16k | £1.43m | £390.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.65k | £25.71k | £4.02k | £41.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £487.52k | £46.75k | £21.54k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £750.52k | £0 | £0 | £992.47k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £738.47k | £905.99k | £0 | £1.23m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £585.40k | £654.69k | £734.40k | £627.79k | £594.91k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.28m | £5.38m | £5.92m | £6.34m | £5.91m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.87m | £2.51m | £1.65m | £1.54m | £1.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.90m | £4.86m | £4.52m | £4.58m | £4.77m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/12/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/06/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 MAY 2018 AS AMENDED ON 18 FEB 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 FEB 2021
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN BRADFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT B) TO ADVANCE EDUCATION B SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE IN BRADFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT C) TO RELIEVE UNEMPLOYMENT BY MEANS OF PROVIDING TRAINING FOR EMPLOYMENT FOR THOSE IN FINANCIAL AND ECONOMIC NEED IN BRADFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT D) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN BRADFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT E) TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN BRADFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CENTRE OF EXCELLENCE
HOPE PARK
BRADFORD
BD5 8HH
- Ffôn:
- 01274900373
- E-bost:
- info@tlg.org.uk
- Gwefan:
-
tlg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window