Hanes ariannol THE MASTER FELLOWS AND SCHOLARS OF EMMANUEL COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1137456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.93m £19.74m £23.28m £21.38m £23.88m
Cyfanswm gwariant £14.22m £16.06m £16.69m £20.03m £20.73m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £7.45m £7.70m £8.01m £5.19m £6.84m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £261.13k £38.16k £372.33k £575.00k £780.11k
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.82m £5.50m £7.47m £7.89m £8.37m
Incwm - Gwaddolion £42.41k £28.58k £21.76k £20.46k £1.47m
Incwm - Buddsoddiad £7.00m £5.98m £7.37m £7.64m £7.63m
Incwm - Arall £397.11k £520.55k £61.29k £91.53k £259.29k
Incwm - Cymynroddion £2.97m £1.40m £1.34m £691.97k £1.16m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.32m £14.01m £14.11m £16.97m £17.35m
Gwariant - Ar godi arian £1.20m £2.05m £2.58m £3.06m £3.38m
Gwariant - Llywodraethu £589.29k £587.21k £599.55k £630.79k £648.19k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.10m £1.18m £1.36m £1.42m £1.42m
Gwariant - Arall £1.69m £0 £0 £0 £0