Hanes ariannol EMMAUS BRISTOL

Rhif yr elusen: 1071538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £735.20k £588.46k £713.96k £753.89k £781.49k
Cyfanswm gwariant £581.42k £659.58k £710.54k £892.23k £891.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £81.71k £59.06k £10.80k N/A £75.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £351.55k £216.58k £92.02k £199.84k £223.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.99k £574 £2.13k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £380.64k £371.28k £495.61k £553.96k £543.07k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £28 £25 £12 £94 £139
Incwm - Arall £0 £0 £124.20k £0 £15.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £500
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £568.20k £645.81k £695.03k £881.62k £880.44k
Gwariant - Ar godi arian £13.21k £13.77k £15.51k £10.61k £10.64k
Gwariant - Llywodraethu £2.25k £2.37k £3.58k £3.90k £7.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0