HIGH FLIGHT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of persons with a physical or mental disability and to improve their conditions of life by providing and assisting in the provision of flight training and associated activities and to advance the education of such persons and of children and young people generally in aviation and related subjects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- BA Highflight (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bowen | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Simon Cheadle | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Minesh Patel | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Tiina Conacher | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Timothy Dalgeish | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Allison Pack | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Mark Hull | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Lucy Silvester | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Olivia van Lieshout | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Andy Godwin | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Simon Cook | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Smith | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Allister Bridger | Ymddiriedolwr | 15 January 2016 |
|
|
||||
CLIFFORD AGIUS | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.56k | £22.53k | £20.04k | £19.07k | £48.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.35k | £353 | £29.38k | £24.46k | £28.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH OCTOBER 1998, AMENDED 6TH JULY 1999 AND 6TH NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WITH A PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY AND TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FLIGHT TRAINING AND ASSOCIATED ACTIVITIES AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF SUCH PERSONS AND OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GENERALLY IN AVIATION AND RELATED SUBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Flight Operations
British Airways Plc
Waterside
Speedbird Way
Harmondsworth
WEST DRA
- Ffôn:
- 01233756366
- E-bost:
- clifford.agius@ba.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window