EATON VALE SCOUT & GUIDE ACTIVITY CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's activities are in line with those of the Scout and Guide Associations. It aims to provide facilities for the leisure time occupation of children and young people which will assist them to grow to full maturity as individuals and as members of society and so that their conditions of life may be improved in so doing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£775,710
Roddion a chymynroddion | £10.00k | |
Weithgareddau elusennol | £736.09k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £18.93k | |
Buddsoddiadau | £10.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£559,393
Codi arian | £6.54k | |
Weithgareddau elusennol | £552.85k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.54k | |
Gwariant elusennol | £552.85k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £216.32k |
Pobl

21 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- EVAC (Enw gwaith)
- EATON VALE ACTIVITY CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirley Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|||||
Duncan Callaghan | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Yvonne Kemp | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
MATTHEW BURRELL | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
David Waters | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
ADRIAN LUPSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Jayne Little | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
David Human | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Phil Wright | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £516.83k | £658.95k | £622.04k | £513.43k | £775.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £463.84k | £447.44k | £723.50k | £482.26k | £559.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £80.25k | £32.75k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.53k | £599.74k | £415.36k | £33.94k | £10.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £35.64k | £32.11k | £16.07k | £18.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £443.71k | £23.24k | £174.25k | £455.72k | £736.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £400 | £330 | £325 | £2.46k | £10.69k | |
|
Incwm - Arall | £46.19k | £0 | £0 | £5.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £415.36k | £33.94k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £447.07k | £442.07k | £721.74k | £473.84k | £552.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £1.76k | £8.42k | £6.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £3.10k | £3.41k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £16.77k | £5.37k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £701.65k | £678.20k | £681.29k | £653.21k | £713.46k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £183.37k | £405.44k | £288.34k | £355.06k | £469.18k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £69.55k | £56.66k | £44.11k | £51.58k | £9.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29TH OCTOBER 1998, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 13TH JANUARY 1999 AND 10 JUNE 2007
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THEIR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION SO AS TO ASSIST THEM TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED AND IN SO DOING: (A) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF AN OUTDOOR ACTIVITY CENTRE IN EATON VALE TO BE KNOWN AS THE EATON VALE SCOUT AND GUIDE ACTIVITY CENTRE FOR THE BENEFIT OF YOUTH ORGANISATIONS (WHICH TERM SHALL INCLUDE THE GUIDE ASSOCIATION, THE SCOUT ASSOCIATION, AND SUBJECT TO THEM NOT BEING INCONSISTENT WITH THE PRINCIPLES OF SCOUTING AND GUIDING, SCHOOLS AND EVERY OTHER TYPE OF ORGANISATION OR BODY EITHER LOCAL, REGIONAL OR NATIONAL WHOSE AIM IS TO PROMOTE THE THE DEVELOPMENT AND NURTURE THE POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE) AND WHICH WILL: (1) ENCOURAGE YOUNG PEOPLE TO BECOME ACTIVELY INVOLVED IN SPORTING, LEISURE AND CULTURAL ACTIVITIES AND ADDRESS THEIR PHYSICAL, EMOTIONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT TO ENABLE THEM TO ACHIEVE THEIR FULL POTENTIAL; (11) TO OPEN ALL YEAR ROUND AND PROVIDE BOTH CAMPING FACILITIES AND INDOOR FACILITIES OF A HOSTEL NATURE; (111) ENABLE AND ENCOURAGE THE ABLE BODIED, PHYSICALLY DISABLED AND THOSE WITH LEARNING DIFFICULTIES TO PARTICIPATE AS EQUAL PARTNERS IN SPORTING. LEISURE AND CULTURAL ACTIVITIES; (1V) INCLUDE FACILITIES TO ENABLE VOLUNTARY ORGANISATIONS TO SHARE TRAINING EXPERIENCE AND POOL TRAINING EQUIPMENT AND RESOURCES AND PROVIDE A CENTRE FOR TRAINING ADULTS WHO WORK WITH YOUNG PEOPLE; (B) TO MAINTAIN, MANAGE AND PROMOTE THE CENTRE AND ITS FACILITIES WHETHER ALONE OR IN CONJUNCTION WITH OTHERS FOR THE BENEFIT OF YOUTH ORGANISATIONS FOR ACTIVITIES NOT INCONSISTENT WITH THE PRINCIPLES OF SCOUTING AND GUIDING; (C) TO INITIATE, SUPPORT AND ENCOURAGE PROJECTS AND ACTIVITIES IN FURTHERANCE OF THE SCOUTING AND GUIDING PRINCIPLES OF CO-OPERATION, TEAM WORK AND CONCERN FOR THE INDIVIDUAL.
Maes buddion
EATON VALE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH LANE
EATON
NORWICH
NORFOLK
NR4 6NN
- Ffôn:
- 01603501228
- E-bost:
- office@eatonvale.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window