BANGLADESH ASSOCIATION (SWINDON AREA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and support the Bangladesh community in Swindon
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 11 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofik Miah | Cadeirydd | 28 September 2024 |
|
|
||||
Avijit Debnath | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Mahammed Abdur Rahim | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Abdul Rahim | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Anwar Parvez Aftab | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Saifur Rahman Shamim | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Najmul Haque | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
ATAUAR HUJEL RAHMAN | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Shahi Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
AMIRUL HAQUE BABLU | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Mustaque Ahmed | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.56k | £22.90k | £18.89k | £12.43k | £4.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.67k | £31.34k | £7.96k | £28.61k | £13.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Hydref 2024 | 255 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
1.TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A CENTRAL MEETING PLACE IN SWINDON, WHICH MAY SATISFY THE RELIGIOUS, SOCIAL AND CULTURAL REQUIREMENTS OF THE MEMBERS AND WHERE EDUCATIONAL. ARTISTIC AND SOCIAL ACTIVITIES MAY TAKE PLACE. 2. FOR THE BENEFIT OF THE BANGLADESHI INHABITANTS WITHIN THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF AGE, SEX, SEXUAL ORIENTATION, NATIONALITY, ETHNIC OR NATIONAL ORIGINS, RACE, COLOUR, MARITAL STATUS, DISABILITY, POLITICAL OR RELIGIOUS BELIEFS: BY ASSOCIATING THE LOCAL STATUTORY AUTHORITIES VOLUNTARY ORGANISATIONS AND THE INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION, THE PRESERVATION OF GOOD HEALTH AND RELIEF OF POVERTY DISTRESS OR SICKNESS AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
SWINDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BANGLADESH ASSOCIATION
C/O BANGLADESH COMMUNITY CENTRE
74 COUNTY ROAD
74 County Road
SWINDON
SN1 2EW
- Ffôn:
- 07737401553
- E-bost:
- Bablu553@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window