CHARITY OF SIR THOMAS WHITE, WARWICK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides interest-free loans for young people establishing a business in Warwick and also to young people who or whose parents are ordinarily resident in the Town of Warwick by making interest-free loans towards the cost of them undertaking tertiary education courses. Age restriction for both Business and Student loans can be seen on the Charity's web-site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BENNETT STEVENS | Cadeirydd | 13 March 2008 |
|
|||||
Simon James Ridley Hogg | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Adrian Francis Keeling KC | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|||||
Elizabeth Angela Thornton | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
REBECCA SALLY FALL | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||
ANITA WHITE | Ymddiriedolwr | 21 October 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £260.68k | £266.79k | £271.51k | £284.75k | £313.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £256.66k | £263.22k | £267.52k | £281.85k | £306.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME 10 JANUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST PERSONS IN NEED UNDER 35, BY MAKING INTEREST FREE LOANS WHICH WILL ESTABLISH THEM IN BUSINESS OR ASSIST THEM TO CONTINUE THEIR BUSINESS IN THE TOWN OF WARWICK; AND PERSONS IN NEED UNDER 35 WHOM OR WHOSE PARENTS ARE ORDINARILY RESIDENT IN THE TOWN OF WARWICK BY MAKING INTEREST FREE LOANS TOWARDS THE COST TO THEM OF UNDERTAKING FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING.
Maes buddion
WARWICK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 HIGH STREET
WARWICK
CV34 4AP
- Ffôn:
- 01926350555
- E-bost:
- connect@sirthomaswhite.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window