Hanes ariannol LYSANDER PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1077795
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.28k £44.03k £28.93k £38.84k £36.53k
Cyfanswm gwariant £37.74k £32.94k £35.71k £41.20k £39.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £28.27k £37.08k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £16.59k £25.05k £21.04k