ST BASIL'S

Rhif yr elusen: 1080154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Basils works with young people to enable them to find and keep a home, to develop their confidence, skills and opportunities and to prevent homelessness.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Coventry
  • Sandwell
  • Solihull
  • Swydd Gaerwrangon
  • Swydd Warwig
  • Walsall

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mehefin 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 501244 SHAFTESBURY HOUSE
  • 21 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1149031 BROMSGROVE STREET PASTORS
  • 12 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1183668 HOPE IN BIRMINGHAM
  • 31 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ST BASILS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Feizal Hajat OBE Cadeirydd 22 February 2016
Dim ar gofnod
Stephen Derrone James Chance Ymddiriedolwr 26 September 2022
Dim ar gofnod
Victoria Louise Stott Ymddiriedolwr 26 September 2022
Dim ar gofnod
Nilanthi Neale Ymddiriedolwr 06 December 2021
Dim ar gofnod
Nimmi Patel Ymddiriedolwr 13 September 2021
Dim ar gofnod
Rajinder Ram Ymddiriedolwr 07 December 2020
Dim ar gofnod
The Very Reverend Matthew Thompson Ymddiriedolwr 07 December 2020
THE BLUE COAT SCHOOL BIRMINGHAM LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIRMINGHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
ST PHILIP'S RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF BIRMINGHAM CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE GRANTHAM YORKE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CATHEDRAL CHURCH OF ST PHILIP BIRMINGHAM
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Paul Martin Cadman Ymddiriedolwr 07 December 2020
BIRMINGHAM CITY FC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Bates Ymddiriedolwr 10 June 2019
Dim ar gofnod
JEAN TEMPLETON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.00m £13.77m £14.41m £15.32m £17.18m
Cyfanswm gwariant £11.70m £13.13m £14.28m £15.07m £16.81m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £4.95m £6.37m £6.54m £6.94m £7.13m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £90.95k £259.33k £214.37k £235.40k
Incwm o roddion a chymynroddion £985.00k £1.78m £998.87k £958.25k £1.21m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £11.02m £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £10.77m £12.25m £13.18m £14.51m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.00k £1.28k £736 £9.04k £76.35k
Incwm - Arall £0 £1.21m £1.16m £1.17m £1.38m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £52.68k £4.21k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.14m £12.64m £13.74m £14.54m £16.30m
Gwariant - Ar godi arian £563.00k £486.71k £540.98k £535.74k £519.33k
Gwariant - Llywodraethu £19.00k £174.76k £119.19k £125.85k £148.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £13.48m £14.61m £14.35m £13.97m £17.75m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £2.99m £4.61m £4.95m £6.71m £7.85m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £12.01m £14.13m £14.08m £15.20m £19.76m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 22 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Heath Mill Lane
Deritend
Birmingham
B9 4AX
Ffôn:
01217722483