Ymddiriedolwyr CATALYST SUPPORT

Rhif yr elusen: 1075892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dwight Nicholas Cupit Ymddiriedolwr 24 January 2025
Dim ar gofnod
Yvonne Louise Rees Ymddiriedolwr 06 January 2025
SUSSEX COUNTY SPORTS PARTNERSHIP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Gerard Lyons Ymddiriedolwr 03 May 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Louise Miller Ymddiriedolwr 03 May 2024
MUSIC EDUCATION COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Sabani Bose Ymddiriedolwr 26 July 2021
Dim ar gofnod
Ewan Henniker-Smith Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
KATHERINE MILLS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod