Hanes ariannol TORAH ( 5759 ) LIMITED

Rhif yr elusen: 1075939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £524.22k £544.34k £691.74k £807.11k £558.93k
Cyfanswm gwariant £619.59k £521.98k £717.10k £796.78k £569.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £69.13k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £524.22k £544.34k £691.74k £807.11k £558.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £612.04k £521.84k £708.32k £774.64k £563.97k
Gwariant - Ar godi arian £7.54k £142 £8.78k £22.15k £5.61k
Gwariant - Llywodraethu £4.48k £4.29k £3.05k £5.12k £5.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £71.11k £101.11k £47.74k £74.23k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0