COMMUNITY DEVELOPMENT ACTION HERTFORDSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Carrying out projects of a social nature within Hertfordshire and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £162,182 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140761 KALEIDOSCOPE ENTERPRISE LIMITED
- 23 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
- CDA FOR HERTS (Enw gwaith)
- COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY FOR HERTFORDSHIRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kofi Azilah | Ymddiriedolwr | 05 January 2025 |
|
|
||||
Sharon Aneja | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Jodie Deards | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
John Dawson | Ymddiriedolwr | 15 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.69k | £293.46k | £314.00k | £369.03k | £348.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £274.32k | £183.85k | £350.05k | £381.84k | £347.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.78k | £102.41k | N/A | N/A | £162.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £59.78k | £53.41k | £131.92k | £178.81k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ebrill 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ebrill 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 11TH FEBRUARY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19TH MAY 2000 AND 26TH AUGUST 2005. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 OCT 2014
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE GEOGRAPHICAL COUNTY OF HERTFORDSHIRE AND SURROUNDING AREAS BY ASSISTING THE WORK OF STATUTORY AUTHORITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS ENGAGED IN ADVANCING EDUCATION, FURTHERING HEALTH, RELIEVING POVERTY, DISTRESS OR SICKNESS, OR IN PURSUING ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES. B) TO PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION IN THE ACHIEVEMENT OF THE SAID PURPOSES AND TO THAT END TO BRING TOGETHER IN COUNCIL REPRESENTATIVES OF THE AUTHORITIES AND ORGANISATIONS ENGAGED IN FURTHERANCE OF THE SAID PURPOSES WITHIN THE GEOGRAPHICAL COUNTY OF HERTFORDSHIRE AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
HERTFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 2
Mead Lane Industrial Estate
Merchant Drive
Hertford
SG13 7BH
- Ffôn:
- 01992289060
- E-bost:
- office@cdaherts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window