Hanes ariannol REUNITE : INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION CENTRE

Rhif yr elusen: 1075729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £279.34k £231.60k £308.24k £269.86k £274.05k
Cyfanswm gwariant £267.20k £223.02k £245.27k £263.87k £307.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £168.00k £138.50k £197.50k £138.50k £201.50k