Hanes ariannol SABENO LIMITED

Rhif yr elusen: 1078583
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 241 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £563.30k £647.27k £974.16k £573.18k £1.27m
Cyfanswm gwariant £363.60k £376.63k £431.99k £439.09k £556.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £84.00k £138.55k £351.36k £41.60k £656.78k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £479.30k £508.72k £622.80k £531.58k £617.71k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £138.55k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £223.86k £179.68k £290.46k £282.72k £276.36k
Gwariant - Ar godi arian £118.11k £183.60k £126.08k £136.15k £244.00k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £223.86k £179.68k £290.46k £282.72k £276.36k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £118.11k £183.60k £126.08k £136.15k £244.00k
Gwariant - Arall £21.63k £13.36k £15.45k £20.22k £36.32k