PETERSHAM ENVIRONMENT TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To protect, conserve, maintain and the natural environment and other amenities in Petersham and its Environs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 06 Medi 1999: Cofrestrwyd
- PETERSHAM TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM BALL | Cadeirydd | 29 October 2012 |
|
|
||||
Jonathan Wheeldon | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Christopher Davis | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Anne Fiona Powell | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £595 | £250 | £45.68k | £95 | £595 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.68k | £986 | £37.80k | £10.14k | £1.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Chwefror 2025 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Chwefror 2025 | 465 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2021 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30TH JULY 1999 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22 OCT 2012
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROTECT, CONSERVE, MAINTAIN AND ENHANCE, FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC, SUCH LAND, BUILDINGS AND OTHER AMENITIES OF PERTERSHAM IN SURREY AND ITS ENVIRONS AS ARE OF PUBLIC INTEREST (INCLUDING WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY PETERSHAM MEADOWS, OFF PETERSHAM ROAD, RICHMOND-UPON-THAMES, SURREY AS REFERRED TO IN THE RICHMOND, PETERSHAM AND HAM OPEN SPACES ACT 1902) AND IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY) BY REFERENCE TO THEIR NATURAL BEAUTY, HISTORICAL INTEREST AND ECOLOGICAL VALUE; (B) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN RELATION TO THE LAND, BUILDINGS AND OTHER AMENITIES REFERRED TO IN (A) ABOVE AND IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY) THEIR NATURAL BEAUTY, HISTORICAL INTEREST AND ECOLOGICAL VALUE; AND (C) TO ENHANCE PUBLIC ENJOYMENT OF THE LAND, BUILDINGS AND OTHER AMENITIES REFERRED TO IN (A) ABOVE IN SUCH MANNER AS IS CONSISTENT WITH THEIR NATURAL BEAUTY, HISTORICAL AND ECOLOGICAL VALUE.
Maes buddion
PETERSHAM IN SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WILSHERS & CO
10-11 HEATHFIELD TERRACE
HORTICULTURAL PLACE
LONDON
W4 4JE
- Ffôn:
- 02089955800
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window