THE FRIENDS OF ARUNDEL CATHEDRAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The maintenance, support, service, carrying on and development of the Roman Catholic Cathedral of Our Lady and St Philip Howard at Arundel, West Sussex.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Fitzalan-Howard | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Rev Charles Philip Richard Moth | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Dr SANDRA DIANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
margaret burgess | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Dr Sandra Diane Williams | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
MARIA WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
MARTIN HALL | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Charles Sommer | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
PAUL WALKER | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH MCCOMBE | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|
||||
NIGEL CORBY | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||
Sarah Margaret Kilmartin | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||
Dr JAMES MICHAEL MEADE WALSH | Ymddiriedolwr | 18 October 2015 |
|
|
||||
MICHAEL BARRY HEATHCOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.77k | £169.20k | £63.65k | £54.76k | £56.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.25k | £94.13k | £89.68k | £97.57k | £100.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JUNE 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE BY ANY EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS THE MAINTENANCE, SUPPORT, SERVICE, CARRYING ON AND DEVELOPMENT OF THE ROMAN CATHOLIC CATHEDRAL OF OUR LADY AND ST PHILIP HOWARD AT ARUNDEL IN THE COUNTY OF WEST SUSSEX (THE CATHEDRAL)
Maes buddion
WEST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The St Philip Howard Centre
4 Southgate Drive
CRAWLEY
West Sussex
RH10 6RP
- Ffôn:
- 012073859705
- E-bost:
- aruncathfriends@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window