KINGSTON GRAMMAR SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education generally and in particular through the provision and conduct of schools in or near the Royal Borough of Kingston upon Thames. The provision of education in Kingston upon Thames for boys and girls in its school Kingston Grammar School. To administer bursaries, grants and awards in support of the education of pupils at Kingston Grammar School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£19,219,000
Roddion a chymynroddion | £107.00k | |
Weithgareddau elusennol | £18.21m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £512.00k | |
Buddsoddiadau | £391.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£17,915,000
Codi arian | £93.00k | |
Weithgareddau elusennol | £17.35m | |
Arall | £470.00k |
-£15,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £563.00k | |
Gwariant elusennol | £17.35m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.30m |
Pobl

220 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 26 |
£70k i £80k | 10 |
£80k i £90k | 5 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hammersmith And Fulham
- Hounslow
- Kingston Upon Thames
- Merton
- Richmond Upon Thames
- Surrey
- Wandsworth
Llywodraethu
- 01 Awst 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara Mott | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Sally Bryce | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Diana Breeze | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Craig Walker | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Oliver Canning | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Sophie Cavanagh | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
MARK WEATHERITT | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Beatrijs Lelyveld | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Peter Kelk | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Ed Bowyer | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Dr Nicholas Cole | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|||||
Liz Dux | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Jatinder Singh Harchowal | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.30m | £16.69m | £16.54m | £19.40m | £19.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.55m | £15.08m | £14.79m | £16.81m | £17.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £433.00k | £143.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £286.00k | £217.00k | £208.00k | £1.21m | £107.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £197.00k | £186.00k | £102.00k | £804.00k | £512.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.87m | £15.67m | £15.92m | £17.30m | £18.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £173.00k | £0 | £125.00k | £1.00m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109.00k | £119.00k | £64.00k | £84.00k | £391.00k | |
|
Incwm - Arall | £14.00k | £499.00k | £249.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.35m | £14.18m | £14.03m | £16.09m | £17.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £199.00k | £210.00k | £162.00k | £99.00k | £93.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.00k | £19.00k | £33.00k | £35.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.00k | £19.00k | £18.00k | £20.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £690.00k | £600.00k | £623.00k | £470.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.43m | £20.68m | £19.92m | £19.47m | £18.53m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.78m | £3.49m | £4.42m | £4.40m | £4.51m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.73m | £5.08m | £7.50m | £10.37m | £10.98m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.83m | £11.87m | £11.98m | £11.76m | £10.25m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Mehefin 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Mehefin 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 22ND NOVEMBER 1999. as amended on 05 May 2020 as amended on 09 Mar 2020 as amended on 04 Dec 2019 as amended on 11 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Charity (Objects) are the advancement of education generally and in particular through the provision and conduct of schools including (but not exclusively) in or near the Royal Borough of Kingston upon Thames.
Maes buddion
SURREY
Elusennau cysylltiedig
- 01 Awst 2001 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGSTON GRAMMAR SCHOOL
70 LONDON ROAD
KINGSTON UPON THAMES
KT2 6PY
- Ffôn:
- 02089398823
- E-bost:
- bursary@kgs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window