GARSTANG MILLENNIUM GREEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
open space for all, area for countryside recreational activities, paths for circular walk, benches to enjoy riverside views, land cannot be developed, use by schools/youth groups, hold events/concerts, wildlife/wildflower areas, encourage birds/bats with nesting boxes, sculptures, millennium feature, hedge/bush/flower planting
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR MICHAEL GROVENOR HALFORD optional | Cadeirydd |
|
||||||
Colin Sills | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|||||
Lara Jane Hurley | Ymddiriedolwr | 22 December 2013 |
|
|
||||
MRS GLYNIS JEFFERSON | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
BRIAN WARD TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY DULCIE ATKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RON FREELAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Peter Ryder | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.07k | £5.08k | £4.36k | £13.26k | £4.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.35k | £5.19k | £2.68k | £12.15k | £4.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.55k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4 AUGUST 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN AN OPEN SPACE TO BE KNOWN AS "GARSTANG MILLENNIUM GREEN" FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS AND TO BE USED FOREVER AS AN AREA FOR INFORMAL RECREATION PLAY OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATIONS A MEETING AREA OR PLACE FOR COMMUNITY EVENTS AND FOR ANY OTHER LAWFUL PURPOSE CONSISTENT WITH THESE TRUSTS AND FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE COMMUNITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DUMMERS GATE
FAIRFIELD
GARSTANG
PRESTON
PR3 1JW
- Ffôn:
- 01995603240
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window