BANGOR NEW MUSIC FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Present an annual festival of new music predominantly but not exclusively in Powis Hall, Bangor University. The festival incorporates workshops involving students at local schools in Gwynedd and Anglesey.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
- Gwynedd
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 29 Hydref 2008: Cofrestrwyd
- BANGOR MUSIC FESTIVAL (Enw gwaith)
- BNMF (Enw gwaith)
- GGNB (Enw gwaith)
- GWYL GERDD BANGOR (Enw gwaith)
- GWYL GERDD NEWYDD BANGOR (Enw gwaith)
- 'GWYL GERDD BANGOR' (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rhiannon Mathias MPhil PhD | Cadeirydd |
|
||||||||
Seren Haf Jones | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||||
John Hywel Morris | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||||
Dr Guto Pryderi Puw | Ymddiriedolwr | 19 September 2008 |
|
|
||||||
CLIVE FREDERICK SMART MA FCA | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.66k | £23.27k | £26.84k | £23.91k | £29.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.90k | £21.21k | £25.89k | £21.55k | £32.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.95k | £8.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.95k | £8.98k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 18 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2022
(Mae'r cyfrifon |
17 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Mai 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 SEPTEMBER 208
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM SOLELY TOWARDS THE PROMOTION OF THE OBJECTS, HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE OBJECTS, OF THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE ARTS OF MUSIC, DANCE, DRAMA, POETRY, TELEVISION AND FILM. IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY: I) TO GIVE THE WIDE PUBLIC THE OPPORTUNITY TO EXPERIENCE AND LEARN ABOUT CONTEMPORARY MUSIC, II) TO COMMISSION AND/OR PERFORM MUSIC BY COMPOSERS OF VARIOUS NATIONALITIES, INCLUDING WELSH COMPOSERS AND COMPOSERS LIVING OR WORKING IN WALES, III) TO ENABLE THE CREATION AND PERFORMANCE OF CONTEMPORARY MUSIC BY SCHOOL PUPILS STUDENTS AND THE PUBLIC.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Department of Music
Drama and Performance
Bangor University
College Road
BANGOR
Gwynedd
- Ffôn:
- 01248382181
- E-bost:
- admin@bangormusicfestival.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window