THE HELPFUL BUREAU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help people live independently at home by providing a range of practical services, advice, information, signposting and social activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £41,150 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
62 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 31 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1122039 VOLUNTARY ACTION BROXTOWE
- 12 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- STAPLEFORD BUREAU (Enw gwaith)
- STAPLEFORD VOLUNTEER BUREAU (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Jeremiah | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Steph Reston | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Susan Paterson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Margaret Bowen | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
JOHN FOX | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.54k | £219.87k | £148.25k | £197.89k | £272.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.18k | £151.19k | £168.88k | £215.79k | £272.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.38k | £73.95k | £59.98k | £46.49k | £41.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Chwefror 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Chwefror 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 FEBRUARY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 01 NOVEMBER 2004 AND 22 SEPTEMBER 2006. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20 JANUARY 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROMOTION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH, THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME ACTIVITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE COMMUNITY AND OTHER SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONGST THOSE PEOPLE IN NEED THEREOF IN NOTTINGHAMSHIRE AND SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT")
Maes buddion
NOTTINGHAMSHIRE AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Helpful Bureau
145-147 Derby Road
Stapleford
NOTTINGHAM
NG9 7AS
- Ffôn:
- 01159491175
- E-bost:
- manager@thehelpfulbureau.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window