Hanes ariannol COMUNIDAD ISRAELITA ORTODOXA OF ARGENTINA

Rhif yr elusen: 1084438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 07/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.71k £11.22k £30.75k £33.33k £58.05k
Cyfanswm gwariant £43.33k £37.42k £35.51k £32.18k £51.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A