LOUGHBOROUGH SCHOOLS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity exists to operate four independent schools providing for pupils aged from 3 to 18. The aim is to attain the highest academic levels and ensure an extra-curricular programme which will develope life long interests and a desire to contribute to the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£36,551,000
Roddion a chymynroddion | £392.00k | |
Weithgareddau elusennol | £34.99m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £489.00k | |
Buddsoddiadau | £442.00k | |
Arall | £242.00k |
Cyfanswm gwariant:
£36,308,000
Codi arian | £798.00k | |
Weithgareddau elusennol | £35.51m | |
Arall | £0 |
-£164,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £645,000 o 5 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £798.00k | |
Gwariant elusennol | £35.51m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £243.00k |
Pobl

741 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 10 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110802 OUR LADY'S CONVENT SCHOOL
- 28 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
- LOUGHBOROUGH ENDOWED SCHOOLS (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Harrison | Cadeirydd | 27 November 2014 |
|
|
||||||
Robert William James Saunt | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||||
Katharine Basey | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||
Sarah Gowers-Cromie | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||
Simon Leese | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||||
Andrew Bowden | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||||
Jason Cimurs | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||||
Ann Clark | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||||
Dr JAMES ESSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Anna Murphy | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||||
Sister Celine Leydon | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
ROWENA JANE ELIZABETH LIMB | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.39m | £30.69m | £31.84m | £34.10m | £36.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.06m | £31.46m | £32.81m | £33.47m | £36.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £645.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.08m | £219.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £631.00k | £86.00k | £111.00k | £377.00k | £392.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £726.00k | £428.00k | £523.00k | £528.00k | £489.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.87m | £30.05m | £31.02m | £32.79m | £34.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £163.00k | £123.00k | £138.00k | £218.00k | £442.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £45.00k | £186.00k | £242.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.59m | £31.15m | £32.28m | £32.78m | £35.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £466.00k | £312.00k | £530.00k | £696.00k | £798.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £292.00k | £302.00k | £291.00k | £317.00k | £396.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £67.88m | £67.50m | £66.36m | £64.99m | £63.97m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.15m | £4.14m | £5.05m | £4.85m | £4.80m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.00m | £6.14m | £7.21m | £7.94m | £8.07m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.37m | £9.99m | £10.89m | £9.81m | £8.79m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/10/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/03/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/11/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/07/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 MAY 2018 AS AMENDED ON 21 MAR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY CARRYING ON IN GREAT BRITAIN A SCHOOL OR SCHOOLS WHICH MAY BE DAY OR BOARDING AT WHICH INFANTS, CHILDREN AND STUDENTS MAY OBTAIN EDUCATION AND INSTRUCTION IN ACADEMIC, SPORTING, MUSICAL, CULTURAL, SCIENTIFIC, TECHNICAL, RELIGIOUS, VOCATIONAL, SOCIAL AND COMMERCIAL SUBJECTS ACTIVITIES AND CRAFTS OF EVERY DESCRIPTION AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 BURTON WALKS
LOUGHBOROUGH
LE11 2DU
- Ffôn:
- 01509 283700
- E-bost:
- secretary.board@lsf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window