Hanes ariannol WINGS SOUTH WEST

Rhif yr elusen: 1082938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £247.81k £299.04k £241.56k £240.39k £330.57k
Cyfanswm gwariant £305.69k £214.48k £243.52k £269.52k £331.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £71.84k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £59.40k £60.98k £4.15k £12.20k £12.20k